Division des Archives
VI. COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES
(nommée à l'ouverture de chaque session ordinaire,
en application de l'article 103, alinéa 2, du règlement du Sénat)
Bureau
|
|
Président |
Paul Girod |
Vice-président |
Joël Bourdin |
Secrétaire-rapporteur |
Marc Massion |
Membres
|
|
François Fortassin
|
Jean-Jacques Jégou
|
VII. COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Aucune modification n'est intervenue en cours d'année
(Art. 68-1 et 68-2 de la Constitution)
Membres élus par le Sénat |
|
Titulaires |
Suppléants (1) |
Josette Durrieu
|
Claude Saunier
|
(1) Le nom de chaque membre suppléant est placé en regard du nom du membre titulaire qu'il est chargé éventuellement de suppléer
VIII. DÉLÉGATIONS, OFFICES PARLEMENTAIRES ET OBSERVATOIRE
A. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE
(Loi n° 79-564 du 6 juillet 1979)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre
|
15-02-07 |
André Dulait |
Pierre Bernard-Reymond |
19-12-07 |
Serge Vinçon * |
*décédé
Bureau |
|
Président |
Hubert Haenel |
Vice-présidents |
Denis Badré
|
Secrétaires |
Robert Bret
|
Membres |
|
Robert Badinter
|
Marie-Thérèse Hermange
|
B. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE POUR LES PROBLÈMES DÉMOGRAPHIQUES
(Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979)
La délégation n'est pas constituée.
C. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION
(Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre de cette délégation |
26-01-07 |
Marcel Lesbros * |
* décédé
Bureau |
|
Président |
Joël Bourdin |
Vice-présidents |
Pierre André
|
Secrétaires |
Yvon Collin
|
Membres |
|
Bernard Angels
|
Philippe Leroy
|
D. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Aucune modification n'est intervenue en cours d'année
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999)
Bureau |
|
Président |
Jean François-Poncet |
Vice-présidents |
Claude Belot
|
Secrétaires |
Evelyne Didier
|
Membres |
|
Jacqueline Alquier
|
Jean-Claude Peyronnet
|
E. DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
(Loi n° 99-585 du 12 juillet 1999)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre de cette délégation |
04-09-07 |
Jacques Pelletier* |
|
19-09-07 |
Hélène Luc** |
|
04-10-07 |
Georges Othily
|
* décédé
**démissionnaire de son mandat sénatorial
Bureau |
|
Présidente |
Gisèle Gautier |
Vice-présidents |
Paulette Brisepierre
|
Secrétaires |
Jean-Guy Branger
|
Membres |
|
Jacqueline Alquier
|
Christiane Kammermann
|
F. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
(Loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre de cette délégation |
19-12-07 |
Serge Vinçon * |
*décédé
Bureau |
|
Président |
Guy Tessier, député |
Premier vice-président |
Jean-Jacques Hyest, sénateur |
Vice-président |
Jean-Michel Boucheron, député |
Membres nommés par le Sénat le 30-10-07 (JO Lois et décrets du 31-10-07) |
|
Membres de droit
|
Membres désignés par le
|
Jean-Jacques Hyest
|
Jean-Patrick Courtois
|
G. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
(Loi n° 83-609 du 8 juillet 1983)
Bureau (JO Lois et décrets du 11-07-07) |
|
Président |
Henri Revol, sénateur |
Premier vice-président |
Claude Birraux, député |
Vice-présidents |
Pierre Cohen, Claude Gatignol, Pierre Lasbordes, députés
|
Membres nommés par le Sénat |
|
Philippe Arnaud
|
Serge Lagauche
|
H. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION
(Loi n° 96-516 du 14 juin 1996)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre de cette délégation |
27-02-07 |
Daniel Goulet* |
|
27-07-07 |
Joëlle Garriaud-Maylam |
*décédé
Bureau |
|
Président de droit |
Jean-Luc Warsmann, député |
Premier vice-président |
Jean-Jacques Hyest, sénateur |
Vice-présidents désignés par le Sénat |
Jean-Claude Peyronnet, Patrice Gélard |
Secrétaire désigné par le Sénat |
Philippe Arnaud |
Membres nommés par le Sénat |
|
Membres de droit
|
Membres désignés par les groupes |
Alain Dufaut
|
Nicolas Alfonsi
|
I. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ
(Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
de financement de la sécurité sociale pour 2003)
Bureau |
|
Président de droit |
Pierre Méhaignerie, député |
Premier vice-président de droit |
Nicolas About, sénateur |
Vice-présidents |
Gérard Bapt, Jacqueline Fraysse, députés ; Jean-François Picheral, Gilbert Barbier, sénateurs |
Secrétaires |
Jean Bardet, député ; Jean-Pierre Godefroy, sénateur |
Membres nommés par le Sénat |
|
Membres de droit
|
Membres désignés par les groupes |
Nicolas About
|
Gilbert Barbier
|
J. OBSERVATOIRE DE LA DÉCENTRALISATION
(Arrêté de Bureau n° 2004-273 du 14-12-2004, devenu chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau)
Modifications |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cet
|
Devient membre de cet
|
26-06-07 |
Roger Karoutchi* |
* démissionnaire de son mandat sénatorial
Bureau |
|
Président |
Jean Puech |
Vice-présidents |
Philippe Darniche
|
Membres |
|
Jean Arthuis
|
Jean François-Poncet
|