Division des archives
V. COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES
(nommée à l'ouverture de chaque session ordinaire,
en application de l'article 103, alinéa 2, du Règlement du Sénat)
Bureau nommé le 15-10-2003 (JO Lois et décrets du 16-10-2003) |
|
Président |
Jacques Oudin |
Vice-président |
Joël Bourdin |
Secrétaire rapporteur |
Marc Massion |
Membres nommés le 08-10-2003 (JO Lois et décrets du 09-10-2003) |
|
Marie-Claude Beaudeau Gérard Braun Fernand Demilly Yves Détraigne |
Yves Fréville Yann Gaillard François Marc Jean-Pierre Plancade |
VI. HAUTE COUR DE JUSTICE ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
A. HAUTE COUR DE JUSTICE
(Art. 67 de la Constitution)
Membres élus par le Sénat |
|
Titulaires |
Suppléants |
Hubert Haenel Lucien Lanier Jean-Pierre Schosteck Patrice Gélard José Balarello Jean-Pierre Cantegrit Jean-Marie Poirier Georges Othily Roland Courteau Jean-Louis Carrère Nicole Borvo Michel Dreyfus-Schmidt |
François Trucy Jean Faure Roger Karoutchi Jean-Marc Pastor Claude Saunier Jacques Peyrat |
B. COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
(Art. 68-2 de la Constitution)
Membres élus par le Sénat |
|
Titulaires |
Suppléants (1) |
Hubert Haenel Patrice Gélard José Balarello Jean-Jacques Hyest Claude Saunier Michel Dreyfus-Schmidt |
René-Georges Laurin Lucien Lanier François Trucy Jean-Marie Poirier Jean-François Picheral Josette Durrieu |
(1) Le nom de chaque membre suppléant est placé en regard du nom du membre titulaire qu'il est chargé éventuellement de suppléer
VII. DÉLÉGATIONS ET OFFICES PARLEMENTAIRES
A. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE
(Loi n° 79-564 du 6 juillet 1979
Modification intervenue en cours d'année |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre de cette délégation |
21-11-2003 |
Emmanuel Hamel* |
Jean-Pierre Vial |
*décédé
Bureau |
|
Président |
Hubert Haenel |
Vice-présidents |
Denis Badré Danielle Bidard-Reydet Jean-Léonce Dupont Claude Estier Jean François-Poncet Lucien Lanier |
Secrétaire |
Hubert Durand-Chastel |
Membres |
|
Bernard Angels Robert Badinter Jacques Bellanger Jean Bizet Jacques Blanc Maurice Blin Gérard César Gilbert Chabroux Robert Del Picchia Michelle Demessine Marcel Deneux Jean-Paul Emin Pierre Fauchon André Ferrand |
Philippe François Bernard Frimat Yann Gaillard Serge Lagauche Louis Le Pensec Aymeri de Montesquiou Joseph Ostermann Jacques Oudin Simon Sutour Jean-Marie Vanlerenberghe Paul Vergès Jean-Pierre Vial Xavier de Villepin Serge Vinçon |
B. DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE POUR LES PROBLÈMES DÉMOGRAPHIQUES
(Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979)
Représentants du Sénat |
|
Annick Bocandé Jean-Claude Carle Monique Cerisier-ben Guiga Jean Chérioux Claude Domeizel |
Serge Franchis Francis Giraud Janine Rozier André Vallet Paul Vergès |
C. DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION
(Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982)
Modification intervenue en cours d'année |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cette délégation |
Devient membre De cette délégation |
09-10-2003 |
Patrick Lassourd* |
Philippe Leroy |
*décédé
Bureau |
|
Président |
Joël Bourdin |
Vice-présidents |
Evelyne Didier Serge Lepeltier Jean-Pierre Plancade Marcel Lesbros |
Secrétaires |
Yvon Collin Pierre André |
Membres |
|
Gérard Bailly Joseph Kergueris Philippe Leroy Michel Pelchat |
Daniel Percheron Roger Rinchet Gérard Roujas Bruno Sido |
D. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999)
Bureau |
|
Président |
Jean François-Poncet |
Vice-présidents |
Claude Belot Yolande Boyer Evelyne Didier Gérard Larcher |
Secrétaire |
François Gerbaud |
Membres |
|
Roger Besse Alain Fouché Jacqueline Gourault Jean-Marc Juilhard |
Jacques Oudin Jean-Claude Peyronnet Bernard Piras Claude Saunier Alain Vasselle |
E. DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
(Loi n° 99-585 du 12 juillet 1999)
Bureau |
|
Présidente |
Gisèle Gautier |
Vice-présidents |
Paulette Brisepierre Sylvie Desmarescaux Françoise Henneron André Vallet Danièle Pourtaud Hélène Luc |
Secrétaires |
Patrice Gélard Jean-Guy Branger André Ferrand |
Membres |
|
Michèle André Maryse Bergé-Lavigne Annick Bocandé Brigitte Bout Claire-Lise Campion Monique Cerisier-ben Guiga Marcel-Pierre Cléach Yvon Collin Gérard Cornu Robert Del Picchia Claude Domeizel Josette Durrieu Françoise Férat |
Yann Gaillard Francis Giraud Alain Gournac Serge Lagauche Serge Lepeltier Valérie Létard Josiane Mathon Philippe Nachbar Anne-Marie Payet Gisèle Printz Janine Rozier Odette Terrade André Trillard |
F. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
(Loi n° 83-609 du 8 juillet 1983)
Modification intervenue en cours d'année |
||
JO Lois et décrets |
Cesse d'appartenir à cet office |
Devient membre de cet office |
07-05-2003 |
Jean-Paul Alduy |
Christian Gaudin |
Bureau |
|
Président |
Claude Birraux, député |
Premier vice-président |
Henri Revol, sénateur |
Vice-présidents |
Claude Gatignol, Pierre Lasbordes, Jean-Yves Le Déaut, députés Pierre Laffitte, Gérard Miquel, René Trégouët, sénateurs |
Membres nommés par le Sénat |
|
Marie-Christine Blandin Marcel Deneux Jean-Claude Etienne Christian Gaudin Francis Giraud Pierre Laffitte Jean-Louis Lorrain Jean-Louis Masson Gérard Miquel |
Bernard Piras Daniel Raoul Ivan Renar Henri Revol Bernard Saugey Claude Saunier Bernard Seillier René Trégouët Jacques Valade |
G. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION
(Loi n° 96-516 du 14 juin 1996)
Bureau |
|
Président de droit |
René Garrec, sénateur |
Vice-président de droit |
Bernard Roman, député |
Vice-présidents |
Christophe Caresche, N., députés N., Patrice Gélard, sénateurs |
Secrétaires |
Robert Bret, sénateur François Sauvadet, député |
Membres nommés par le Sénat |
|
Membres de droit (représentants des commissions permanentes) |
Membres désignés par les groupes |
René Garrec Alain Dufaut Charles Guené Daniel Goulet Annick Bocandé Jacques Pelletier Patrice Gélard |
Michèle André Robert Badinter Robert Bret Jean-Jacques Hyest Jean-René Lecerf Jacques Mahéas Bernard Saugey N. |
H. OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ
(en application de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
de financement de la sécurité sociale pour 2003)
Bureau provisoire (JO Lois et décrets du 28-02-2003) |
|
Président de droit |
Jean-Michel Dubernard, député |
Vice-président de droit |
Nicolas About, sénateur |
Bureau définitif le 10-04-2003 (JO Lois et décrets du 30-04-2003) |
|
Président de droit |
Jean-Michel Dubernard, député |
Premier vice-président de droit |
Nicolas About, sénateur |
Membres de droit |
Bruno Gilles, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale et Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'assurance maladie |
Vice-présidents |
Gilbert Barbier, Jean-François Picheral, sénateurs Jacqueline Fraysse, Jean-Marie Le Guen, députés |
Secrétaires |
Jean Bardet, député ; André Vantomme, sénateur |
Membres nommés par le Sénat le 21-01-2003 (JO Lois et décrets du 22-01-2003) |
|
Membres de droit (représentants des commissions permanentes) |
Membres désignés par les groupes |
Nicolas About Alain Vasselle |
Gilbert Barbier Gilbert Chabroux Gérard Dériot Guy Fischer Francis Giraud Adrien Gouteyron Jean-Louis Lorrain Jean-François Picheral Jean-Marie Vanlerenberghe André Vantomme |